Informazioni su Hugo Baumeler-Völlmin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Baumeler-Völlmin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005338993, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, CHE-100.077.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S.15, Publ. 4959632).
Domizil neu:
c/o Dave Baumeler, Rieden 8, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Trachselwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans];
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Trachselwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans].
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, Betrieb einer Garage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 14.07.1997, S. 4942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG, in Stansstad, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seelisberg];
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seelisberg];
Ruess Treuhand AG, in Stans, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, Betrieb einer Garage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.235 vom 3.12.1996, S.7461).
Statutenänderung:
8.7.1997.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die zuletzt bekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Seelisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oberdorf NW);
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Seelisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oberdorf NW).