Informazioni su Willi Bartholet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willi Bartholet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005604598, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchgenossenschaft Flums-Dorf, in Flums, CHE-103.444.799, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Rudolf, von Flums, in Flums Hochwiese (Flums), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildhaber, Patrik, von Flums, in Flums, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stähli, Roger, von Flums, in Flums, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Anton, von Flums, in Flumserberg Bergheim (Flums), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Peter, von Flums, in Flums Hochwiese (Flums), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bartholet, Willi, von Flums, in Flums Hochwiese (Flums), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3974796, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchproduzentengenossenschaft Hochwiese, in Flums, CH-320.5.007.624-4, bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2000, S. 5115).
Firma neu:
Milchproduzentengenossenschaft Hochwiese in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.04.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dort, Franz, von Flums, in Flums, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mader, Hans, von Flums, in Flums, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bartholet, Willi, von Flums, in Flums, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Brandstetter, Markus, von Flums, in Flums Hochwiese (Flums), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchproduzentengenossenschaft Hochwiese, in F l u m s , bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.1997, S. 4450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartholet, Paul, von Flums, in Flums, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartholet, Willi, von Flums, in Flums, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.