Informazioni su Dr. Debra Stefanie Barker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Debra Stefanie Barker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004588690, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CHE-108.535.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barker, Dr. Debra Stefanie, britische Staatsangehörige, in Biel-Benken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dale, Dr. Glenn, von Grindelwald, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardini, Francesca, italienische Staatsangehörige, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3715437, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CHE-108.535.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3495295).
Statutenänderung:
14.06.2017. 31.07.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 13'071'034.00 [bisher: CHF 11'836'264.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'071'034.00 [bisher: CHF 11'836'264.00].
Aktien neu:
6'535'517 Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 5'918'132 Namenaktien zu CHF 2.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möller, Thomas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hooftman, Dr. Leonard genannt Leon, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hof Kallweit, Catherine Isabelle, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallnöfer, Dr. Andreas, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alexieva Scott, Kalina, von Mettmenstetten, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barker, Dr. Debra Stefanie, britische Staatsangehörige, in Biel-Benken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.