Informazioni su Rico Anton Bargetzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rico Anton Bargetzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006016767, Ufficio del registro di commercio Grigioni
RIBA Architektur GmbH, in Arosa, CHE-287.606.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761636).
Firma neu:
RIBA Architektur GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Rezia Treuhand AG, Quaderstrasse 22, 7000 Chur. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bargetzi, Rico Anton, von Domat/Ems, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rezia Treuhand AG (CHE-107.060.280), in Chur, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005994881, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Griso Prüflabor AG, in Untervaz, CHE-100.020.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, S.0, Publ. 2663805).
Statutenänderung:
14.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Materialprüfung, insbesondere in den Bereichen Kies, Sand, Beton und dergleichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
2'175 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'175 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargetzi, Rico, von Domat/Ems, in St. Peter (St. Peter-Pagig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poppel, Jürg, von Domat/Ems, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005492770, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Kieswerk Albula AG, in Albula/Alvra, CHE-107.038.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargetzi, Rico, von Domat/Ems, in St. Peter (St. Peter-Pagig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, André, von Chur und Entlebuch, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Poppel, Jürg, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.