Informazioni su Tobias Bally
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Bally
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005733543, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Architekturbureau Thomas Bally AG, in Basel, CHE-102.282.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814745).
Statutenänderung:
11.04.2023.
Firma neu:
Bally Verwaltungen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Beratung und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Uebernahme: Aktiven von CHF. 1'435'071.08 und Passiven von CHF. 1'348'772.92 von Thomas Bally, dipl Architekt ETH SIA, in Basel, zum Preis von 104'298.16, wovon CHF. 100'000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purek, Tanja, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2728412, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Architekturbureau Thomas Bally AG, in Basel, CH-270.3.000.297-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.1992, S. 5523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bally Immobilien AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.1994, S. 1920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion];
Bally, Matthias, von Basel, in Rapperswil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bally, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bally, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bally, Markus, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Bally, Andres, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bally, Veronika, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.