Informazioni su Ewald Baldauf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ewald Baldauf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3247487, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tresolar AG, in Steinhausen, CHE-115.929.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6735372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldauf, Ewald, von Appenzell, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ohnsorg, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1391149, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MTU Solcatec AG, in Steinhausen, CHE-113.209.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6279258).
Statutenänderung:
25.02.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, deren Namen und Adressen bekannt sind, erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, an die übrigen Aktionäre durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 25.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Revisionsstelle;
Baldauf, Ewald, von Appenzell, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stefan René Paul, von Luzern, in Bettwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6735372, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tresolar AG, in Steinhausen, CH-170.3.034.857-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, S. 0, Publ. 6320820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldauf, Ewald, von Appenzell, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Andreas, von Schwarzenburg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ohnsorg, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CH-170.3.026.650-0), in Hünenberg, Revisionsstelle.