Informazioni su Nihat Bakimci
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nihat Bakimci
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004704244, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Swiss-boats AG, bisher in Wohlen (AG), CHE-156.156.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640636).
Statutenänderung:
29.07.2019.
Sitz neu:
Frenkendorf.
Domizil neu:
c/o Nihat Bakimci, Gassackerweg 48, 4402 Frenkendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rolf, von Bleienbach, in Anglikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Peter, von Vaz/Obervaz, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakimci, Nihat, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004661397, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
valcoba AG, in Muttenz, CHE-273.147.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4386271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebner, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Robert, von Reiden, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimara, Jessica, deutsche Staatsangehörige, in Bad Säckingen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bakimci, Nihat, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2534837, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
D-ploy (Schweiz) GmbH, in Kaiseraugst, CHE-115.803.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1253203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bakimci, Nihat, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glasbrenner, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Maulbronn (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D-ploy GmbH, in Kaiseraugst, Gesellschafterin, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 76 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
de Boers, Bob, niederländischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].