Informazioni su Christoph Bächtiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Bächtiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2751463, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Hotel & Restaurant Stadthof GmbH, in Glarus, CHE-187.498.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397303).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtiger, Christoph, von Altendorf, in Hätzingen (Glarus Süd), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Shala, Bujar, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shala, Bujar, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bächtiger, Sandra, von Altendorf, in Hätzingen (Glarus Süd), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6441744, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden Genossenschaft, in Glarus Süd, CH-160.5.002.590-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6156460).
Domizil neu:
c/o Esther Jllien, Feldstrasse 6, 8777 Diesbach GL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtiger, Christoph, von Altendorf, in Hätzingen (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Margrith, von Glarus, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner, Heinrich, von Glarus Süd, in Hätzingen (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trümpy, Fritz, von Glarus, in Diesbach GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jllien, Esther, von Glarus Süd und Vals, in Diesbach GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6156460, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden, in Luchsingen, CH-160.5.002.590-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 9, Publ. 2831284).
Firma neu:
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden Genossenschaft .
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtiger, Christoph, von Altendorf, in Hätzingen (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hätzingen];
Schranz, Andreas Walter, von Adelboden, in Hätzingen (Glarus Süd), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Hätzingen];
Hösli, Monika, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Diesbach, in Luchsingen];
Leuzinger, Margrith, von Glarus, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Glarus und Netstal, in Luchsingen];
Rhyner, Heinrich, von Glarus Süd, in Hätzingen (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Hätzingen und Elm, in Hätzingen].