Informazioni su Stephan Bächer Läser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Bächer Läser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6764242, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BL Projekt Management GmbH, bisher in Zollikofen, CH-073.4.013.962-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 3, Publ. 5869584).
Gründungsstatuten:
19.11.2001.
Statutenänderung:
04.06.2012, 02.07.2012.
Firma neu:
pi power - inside gmbh.
Sitz neu:
Zell ZH.
Domizil neu:
Langenhardstrasse 16, 8486 Rikon im Tösstal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratung, Coaching und das Durchführen von Leistungen im Bereich von Gesundheit, Genesung und Erholung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 19.11.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von Stephan Bächer Läser gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.11.2001 Vermögenswerte (PC, Laptop, Drucker, Arbeitstische, Bürostühle) zum Preis von CHF 10'000.--, welcher an das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächer Läser, Stephan, von Steffisburg, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Läser, Judith, von Steffisburg und Gontenschwil, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Urs, von Schlatt ZH, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Albrecht, Michèle Nadine, von Schlatt ZH, in Zell ZH, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5869584, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BL Projekt Management GmbH, in Muri bei Bern, CH-073.4.013.962-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 4, Publ. 4849730).
Statutenänderung:
19.10.2010.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
c/o Stephan Bächer, Ziegeleiweg 14, 3052 Zollikofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächer Läser, Stephan, von Steffisburg, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Muri bei Bern];
Läser, Judith, von Steffisburg und Gontenschwil, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Muri bei Bern].
Numero di pubblicazione: 4849730, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bächer Läser GmbH, in Meikirch, CH-073.4.013.962-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 4, Publ. 1011592).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Firma neu:
BL Projekt Management GmbH.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Stephan Bächer Läser und Judith Läser, Schlossgutweg 45, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Gegenstand der Gesellschaft ist Unternehmensberatung, Projektleitung und -support, das Coaching sowie die Ausbildung von Projektleitern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächer Läser, Stephan, von Steffisburg, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Ortschwaben (Meikirch)];
Läser, Judith, von Steffisburg und Gontenschwil, in Muri bei Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Ortschwaben (Meikirch)].