Informazioni su Rüdiger Bachmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rüdiger Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005031541, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CreBach AG, in Aarau, CHE-114.440.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, S.0, Publ. 1399365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau].
Numero di pubblicazione: 1668979, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CREBA Massivbau Nord GmbH, in Solothurn, CHE-281.966.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864678).
Firma neu:
CREBA Massivbau Nord GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1399365, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CreBach AG, bisher in Baar, CHE-114.440.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6611640).
Gründungsstatuten:
14.07.2008.
Statutenänderung:
26.02.2014.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Ochsengässli 9, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, Anbieten von Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen im technischen und administrativen Bereich sowie Übernahme und Erteilung von Vertretungen, Lizenzen, Patenten und Handelsmarken;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge sowie Niederlassungen ausserhalb der Schweiz betreiben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.