Informazioni su Gerhard Auer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Gerhard Auer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Auer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004609544, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QINO Engineers AG, in Hünenberg, CHE-442.201.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Auer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Armou (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friepess, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Neumarkt im Hausruckkreis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004547589, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QINO Group Holding AG, in Hünenberg, CHE-114.809.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496465).
Firma neu:
QINO Group Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.01.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Tala (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht (SZ), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004538149, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
QINO Asset Management & Advisory AG, in Hünenberg, CHE-158.003.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501759).
Firma neu:
QINO Asset Management & Advisory AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Paphos (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht (SZ), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].