Informazioni su Philip Anandaraj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philip Anandaraj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3246660, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Löwengraben Management AG, in Luzern, CH-100.3.026.331-2, Betrieb von Untenehmungen im Bereich Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, Catering und Merchandising, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 7, Publ. 2959962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehta, Deepak, von Altstätten, in Hüttlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2906920, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nemag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.286-3, Betrieb von Pubs, Restaurants, Hotels, Gast- und Unterhaltungsstätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 20, Publ. 2037144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sharma, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit dem Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 2490632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kormasutra GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.976-8, Beratungsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 17, Publ. 2275622).
Statutenänderung:
23.09.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sharma, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Anandaraj-Larsen, Marit Kristine, norwegische Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.