Informazioni su Jean-Pierre Ammon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Ammon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4059367, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société coopérative 'Le Bourg', à Mont-Noble, CHE-106.622.235, société coopérative (No. FOSC 193 du 05.10.2016, Publ. 3091621).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biollaz, Jean-François, de Chamoson, à Mont-Noble, administrateur, avec signature collective à deux;
Corbaz, Annette, de Le Mont-sur-Lausanne, à Mont-Noble, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux;
Mathieu, Lydia, de Mont-Noble, à Mont-Noble, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fessard, Sylvie, de Choulex, à Mont-Noble, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux;
Ammon, Jean-Pierre, de Genève, à Mont-Noble, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4590318, Ufficio del registro di commercio Vallese
Société coopérative 'Le Bourg', à Mase, CH-626.5.002.393-0, société coopérative (FOSC no 241 du 10.12.2004, p. 18, publ. 2584646).
Nouveaux statuts:
25.02.2006. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Personnes et signatures radiées:
Dorier, Nelly, de Arzier, à Mase, présidente, avec signature collective à deux;
Biollaz, Raphaèle, de Vétroz et Conthey, à Mase, secrétaire, avec signature collective à deux;
Ammon, Jean-Pierre, de Genève, à Mase, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Fischer, Jean-Marc, de Menznau, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Balet, Eric, de Saint-Léonard, à Bramois (Sion), membre et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2584646, Ufficio del registro di commercio Vallese
Société coopérative 'Le Bourg', à Mase, CH-626.5.002.393-0, exploitation d'un commerce d'alimentation, société coopérative (FOSC no 77 du 23.04.2002, p. 15, publ. 439784).
Personnes et signatures radiées:
Freiholz, Jean-Pierre, de Bouloz, à Mase, président, avec signature collective à deux;
Pannatier, Prosper, de Mase, à Mase, vice-président, avec signature collective à deux;
Jaquerod, Bernard, de Ormont-Dessus, à Clarens (Montreux), membre, avec signature collective à deux;
Simon, Marie-Françoise, de Saint-Léonard, à Mase, secrétaire, avec signature collective à deux;
Amherdt, Jean, de Sion, à Lausanne, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Dorier, Nelly, de Arzier, à Mase, présidente, avec signature collective à deux;
Biollaz, Raphaèle, de Vétroz et Conthey, à Mase, secrétaire, avec signature collective à deux;
Bühler, Jacques, de Bubikon, à Montreux, caissier, avec signature collective à deux;
Ammon, Jean-Pierre, de Genève, à Mase, membre, avec signature collective à deux.