Informazioni su Emmanuel Ateli Amapakabo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emmanuel Ateli Amapakabo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005860030, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Energy Efficiency Lease AG in Liquidation, in Zug, CHE-209.690.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amapakabo, Emmanuel Ateli, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coveri, Matteo, von Rickenbach (ZH), in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4234257, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Energy Efficiency Lease AG, in Zug, CHE-209.690.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3396217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicklaus, Roland, von Weinfelden, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coveri, Matteo, von Rickenbach (ZH), in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amapakabo, Emmanuel Ateli, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4178709, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Chic By Choice Suisse AG, in Menzingen, CHE-440.256.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491917).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Firma neu:
Universal Exports AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel von Waren aller Art, insbesondere von Feuerlöschern und anderen Artikeln für den Zivilschutz, für Katastropheneinsätze und bei Notfällen sowie damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coveri, Matteo, von Rickenbach (ZH), in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amapakabo, Emmanuel Ateli, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Garcia Peña, Zulavic del Carmen, venezolanische Staatsangehörige, in Cesena (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lopes Rodrigues, Carla Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].