Informazioni su Thomas Altwegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Altwegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3885162, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Campolongo Gartenbau AG, in Uetikon am See, CH-020.3.021.429-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08.10.2003, S. 17, Publ. 1205138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campolongo Kerst, Barbara, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campolongo, Ursetta, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schnorf, Martin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Geyer, Susanne, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 710226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Altwegg Gartenbau AG, in Rüti ZH, Führung eines Gartenbauunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kägi, Bruno, von Bubikon, in Uezwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altwegg-Isliker, Barbara, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Altwegg Gartenbau AG, in Rüti ZH, Talgartenstrasse 19, 8630 Rüti ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.1998.
Zweck:
Führung eines Gartenbauunternehmens;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verkaufen und vermieten.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Altwegg Gartenbau, in Rüti ZH, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF542'804.70 und Passiven von CHF75'910.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden und CHF366'894.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Altwegg-Isliker, Barbara, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Bruno, von Bubikon, in Uezwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.