Thomas Altwegg
residente a Wald, da Rüti (ZH) Mandati attuali: GT-Schönbühl AG, Altwegg Gartenbau AG e di più Persone correlate: Remo Stark, Michael Diggelmann, René Füllemann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Altwegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Altwegg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Altwegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Altwegg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Altwegg
Persone con il nome Thomas Altwegg lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Progettazione giardini e paesaggistica
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Progettazione giardini e paesaggistica
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Thomas Altwegg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Altwegg
Numero di pubblicazione: 3944993, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WIOS Bildungszentrum AG, in Wil SG, CHE-298.316.539, Titlisstrasse 3, 9500 Wil , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2017, 08.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Aus- und Weiterbildung in den Gebieten kaufmännische und betriebswirtschaftliche Grundausbildung, Technische Kaufleute, Informatik, Sprachschule, Firmenkurse und weitere Bildungsprogramme. Der Unterricht wird in Tages- und Abendkursen durchgeführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Wilingua Sprach- und Handelsschule, Thomas Altwegg (CHE-107.512.247), in Wil SG, gemäss Vertrag vom 28.11.2017 und Übernahmebilanz per 31.07.2017 mit Aktiven von CHF 831'164.11 und Passiven von CHF 288'666.85, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 392'497.26 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Altwegg, Thomas, von Berg TG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altwegg, Maurice, von Berg TG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altwegg, Claudio, von Berg TG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOSER TREUHAND AG (CHE-248.364.217), in Bronschhofen (Wil SG), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3885162, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Campolongo Gartenbau AG, in Uetikon am See, CH-020.3.021.429-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08.10.2003, S. 17, Publ. 1205138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campolongo Kerst, Barbara, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campolongo, Ursetta, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schnorf, Martin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Geyer, Susanne, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 710226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Altwegg Gartenbau AG, in Rüti ZH, Führung eines Gartenbauunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kägi, Bruno, von Bubikon, in Uezwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altwegg-Isliker, Barbara, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].