Informazioni su Claudia Martina Ales
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Martina Ales
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005322667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pension Fund NewRe, in Zürich, CHE-109.779.494, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947279).
Name neu:
Pension Fund NewRe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 27.08.2021 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monticolo, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ales, Claudia Martina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staske, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4230823, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pension Fund NewRe, in Zürich, CHE-109.779.494, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2428373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monticolo, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Andreas, von Basel, in Genolier, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ales, Claudia Martina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3489113, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.833.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ales, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Cyril, von Trub, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenzikofer, Ralph, von Zollikofen, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavoti, Sergio Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, David Raphael, von Sigriswil, in Eglisau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Marlies, von Güttingen, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fritschi, Marlies Andrea, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bojic, Olivera, von Frauenfeld, in Brunegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delfini, Silvio Arturo, von Pura, in Croglio, mit Kollektivunterschrift zu zweien.