Informazioni su Thomas Philipp Alder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Philipp Alder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005158036, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979935).
Domizil neu:
Hofen 7, 9325 Roggwil TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas Philipp, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004679114, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Hofen 7, 9325 Roggwil TG, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.1994. 05.03.2014.
Zweck:
Die Thurgauer Regierung hat im Rahmen der Landumlegung in Hofen/Roggwil 3 ha Land für eine Obstsortensammlung erworben. Sie überlässt dieses dem Verein pachtweise zur Erfüllung des Vereinszwecks. Der Verein plant, errichtet und pflegt die Obstsortensammlung. Er wird durch die kantonale Zentralstelle für Obstbau Arenenberg beraten.
Der Verein setzt sich folgende Ziele:
- den früheren Obstbau unserer Nachfahren zu erhalten;
- Hochstämme pflanzen und alte, rare Sorten sammeln und erhalten;
- Hochäcker erhalten und wieder herrichten;
- ein für den Oberthurgau typisches Landschaftsbild erhalten;
- eine extensive, der Mäusebekämpfung angepasste Unternutzung durchführen;
- Boden, der für den Obstbau ungeeignet ist, im Interesse des Natur und Vogelschutzes bepflanzen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Erträge aus Veranstaltungen, Erträge aus dem Verkauf von Früchten und deren Produkte, Erträge aus dem Vermögen, Pachterträge.
Eingetragene Personen:
Alder, Thomas Philipp, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kradolfer, Walter, von Erlen, in Salmsach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsell, Bruno, von Egnach, in Egnach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Urs, von Liestal, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwingli, Hans Jakob Alfred, von Nesslau, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5004098, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Birnbäumen, in St. Gallen, CH-320.5.000.738-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2006, S. 12, Publ. 3183012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Thomas, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.