Informazioni su Max Alabor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max Alabor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4604390, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Panmet AG, in Altstätten, CH-320.3.039.219-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 11, Publ. 2858172).
Statutenänderung:
23.07.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster Treuhand, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alabor, Max, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Alabor, Claudio, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2858172, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Panmet AG, in Altstätten, CH-320.3.039.219-5, Handel mit und Vertrieb von Metallen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 28.04.2003, S. 12, Publ. 965900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alabor, Walter, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alabor, Max, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rugell (FL), Geschäftsführer].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Panmet AG, in A l t s t ä t t e n , Handel mit und Vertrieb von Metallen aller Art und artverwandter Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.1995, S. 4510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn, Kaspar, von Zürich und Adelboden, in Altstätten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alabor, Walter, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alabor, Max, von Altstätten, in Rugell (FL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.