Informazioni su Sulaiman Al-Fayek
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sulaiman Al-Fayek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3523224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
A & B Tradex GmbH, in Busswil bei Büren, CH-073.4.017.398-7, Fabrikstrasse 9, 3292 Busswil bei Büren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2006.
Zweck:
Import und Export von Lebensmitteln und von Waren aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen sowie Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von Abdul Hamid Al-Fayek, in Aegerten, Abdoul Jalil Hamoud Saleh Al-Omaisi, in Jemen, Nicolas Andrev Blancho, in Biel/Bienne, und Sulaiman Al-Fayek, in Biel/Bienne, gemäss Vertrag und Inventarliste vom 16.08.2006 Waren, Schränke, Gestelle, Kühlschränke und Büroeinrichtungen zum Preise von CHF 20'000.--, welcher an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Al-Fayek, Sulaiman, jemenitischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Blancho, Nicolas Andrev, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Al-Fayek, Abdul Hamid, jemenitischer Staatsangehöriger, in Aegerten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Saleh Al-Omaisi, Abdoul Jalil Hamoud, jemenitischer Staatsangehöriger, in Ibb Al-Sadh (YE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numero di pubblicazione: 3433440, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glanz Plus Reinigungen GmbH, in Busswil bei Büren, CH-073.4.017.274-6, Fabrikstrasse 9, 3232 Busswil bei Büren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2006.
Zweck:
Betrieb eines Reinigungsgeschäfts. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, sowie Liegenschaften zu erwerben, zu veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von Ibrahim und Sulaiman Al-Fayek, beide in Biel/Bienne, div. Wetrok-Reinigungsartikel und div. Occasions-Reinigungsmaschinen gemäss Vertrag vom 24.05.2006 und Inventarlisten vom 02.05.2006 und 11.05.2006 zum Preis von insgesamt CHF 10'000.--, welcher an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Al-Fayek, Ibrahim, jemenitischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Al-Fayek, Sulaiman, jemenitischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Al-Faeq, Naji Mohammed Musaed, jeminitischer Staatsangehöriger, in Taiz (YE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numero di pubblicazione: 3181606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ALQUDS FOOD GmbH, bisher in Nidau, CH-073.4.016.094-6, Handel mit Lebensmitteln, insbesondere aus Tunesien usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2004, S. 3, Publ. 2482268).
Statutenänderung:
24.11.2005.
Sitz neu:
Busswil bei Büren.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 9, 3292 Busswil bei Büren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilidi, Mohamed, tunesischer Staatsangehöriger, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blancho, Nicolas Andrev, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Lahkimi, Bechir, tunesischer Staatsangehöriger, in Radir (TN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Al-Fayek, Abdul Hamid, jemenitischer Staatsangehöriger, in Aegerten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Al-Fayek, Sulaiman, jemenitischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Saleh Al-Omaisi, Abdoul Jalil Hamoud, jemenitischer Staatsangehöriger, in Ibb Al-Sadh(YE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.