Informazioni su Nicolas Andrev Blancho
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Andrev Blancho
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831622, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Islamischer Zentralrat Schweiz, in Bern, CHE-115.319.089, Verein (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850109).
Statutenänderung:
09.02.2020.
Domizil neu:
c/o Ferah Ulucay, Wangenstrasse 86D, 3018 Bern.
Weitere Adressen:
Postfach 2528, 3001 Bern [bisher: Postfach 695, 3000 Bern 9].
Mittel neu:
Mittel: Beiträge der Aktiv- und Passivmitglieder;
Gönnerbeiträge, Spenden von allen juristischen und natürlichen Personen, Vergabungen von Personen muslimischen als auch von nichtmuslimischen Personen, Erlös aus Veranstaltungen und Dienstleistungen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Schenkungen, Vergabungen, Erlös aus Veranstaltungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodza, Adisin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cherni, Naim, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blancho, Nicolas, von Rüeggisberg, in Studen BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Oruç, Habib Rahman, türkischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Osman, Mohammed Ali, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004815602, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Liga der europäischen Muslime - LEM, in Bern, CHE-261.727.374, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571597).
Name neu:
Liga der europäischen Muslime - LEM in Liquidation.
Domizil neu:
Der Verein hat sein Domizil eingebüsst. Der Verein wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihm zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maiolese, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Genova (IT), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ridley, Yvonne Anne, britische Staatsangehörige, in Hawick (UK) (GB), Vizepräsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Blancho, Nicolas Andrev, von Rüeggisberg, in Bern, Generaldirektor, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Generaldirektor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1290755, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Internationale Union der Koranrezitatoren, in Bern, CHE-206.167.645, c/o SIB Swiss GmbH, Hochbühlweg 1, 3012 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2013.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Koordination und Kooperation zwischen den Koranrezitatoren auf internationaler Ebene;
die positive Bewusstseinsförderung für das Verständnis der Wichtigkeit des Erlernens des Korans für die positive Weiterentwicklung der Gemeinschaften und Gesellschaften;
Professionalisierung und Perfektionierung der Kunst der Koranrezitation;
Bewahren und Garantieren aller Aktivitäten, welche sich um das Erlernen, Weitergeben und Hochhalten der Koranwissenschaften und der Rezitationskunst drehen ohne Beschränkungen und Hindernisse..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Schenkungen, Vergabungen und Erlös aus Veranstaltungen.
Eingetragene Personen:
Algetami, Nasser Ali N, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Ryadh (SA), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aldosari, Yaser Rashed H, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Ryadh (SA), Vizepräsident und Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Blancho, Nicolas Andrev, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.