Informazioni su Malik Al-Badri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Malik Al-Badri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Copter Squad GmbH, in Dübendorf, CHE-115.764.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, S.0, Publ. 2446399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Al-Badri, Faris, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al-Badri, Malik, deutscher Staatsangehöriger, in Vogorno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Berlin (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2446399, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Consul Music GmbH, bisher in Feusisberg, CHE-115.764.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6553900).
Gründungsstatuten:
03.06.2010.
Statutenänderung:
16.10.2015.
Firma neu:
Copter Squad GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Am Gfenngraben 1, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, Herstellung und Vermarktung von ferngesteuerten, unbemannten Fluggeräten (Unmanned Aerial Systems (UAS) oder Unmanned Aerial Vehicles (UAV)). inkl. Vertrieb von Komponenten wie Bauteilen, elektronischem Zubehör und Software zum Betrieb und Datenauswertung sowie die Produktion von digitale Medieninhalte (Foto, Video, Audio) inkl. Service- und Beratungsdienstleistungen in den genannten Bereichen sowie den Handel mit Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al-Badri, Malik, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in München (DE)];
Al-Badri, Faris, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Altendorf].