Informazioni su Hans Akeret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Akeret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005041595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eulachhallen AG, in Winterthur, CHE-101.908.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Urs Christof, von Biglen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälti, Roman, von Rüderswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeppli, Barbara, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Andelfingen].
Numero di pubblicazione: 3437354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lindberg Management AG, in Winterthur, CH-020.3.026.426-2, Management-, Beratungs- und Finanzierungsdienstleistungen auf dem Gebiete des Gesundheits-, Spital- und Pflegewesens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 22, Publ. 3225480).
Firma neu:
Lindberg Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.01.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jucken, Dr. Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Herbert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gross, Christoph Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Dr. Wolfgang H., von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3225480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lindberg Management AG, in Winterthur, CH-020.3.026.426-2, Finanzierungsdienstleistungen im Gesundheits-, Spital- und Pflegewesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, S. 21, Publ. 2098654).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Dr. Wolfgang H., von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Akeret, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].