Informazioni su Uwe Ahrens
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Uwe Ahrens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004917659, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
AHRCON GmbH, in Reinach (BL), CHE-114.000.455, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, S.0, Publ. 2797505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahrens, Uwe, von Birsfelden, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ahrens, Barbara, von Birsfelden, in Reinach (BL), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1622815, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
co.don schweiz gmbh, in Zug, CHE-114.157.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahrens, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Methner, Vilma, deutsche Staatsangehörige, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4421854, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
co.don schweiz gmbh, in Zug, CH-170.4.007.994-9, Gartenstrasse 2, 6304 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2008.
Zweck:
Handel mit Medizinalprodukten und Medikamenten sowie Blut und Gewebe aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ahrens, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siodla, Vilma, deutsche Staatsangehörige, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Willy, von Küssnacht SZ, in Immensee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
co.don Aktiengesellschaft, in Teltow (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.