Informazioni su Dominik Agsten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Agsten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2057117, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
qbic Systembauten GmbH, in Hünenberg, CHE-110.048.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 23, Publ. 5216954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agsten, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Baggenstos, Thomas, von Steinhausen und Gersau, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Hüsler, Heinz, von Steinhausen, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Weiss, Bruno, von Zug, in Sins, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Müller, Benno, von Schüpfheim, in Greppen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Wiss, Beat, von Zug und Oberrüti, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Walter, von Egolzwil, in Küssnacht am Rigi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 6043892, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ilume Informatik GmbH, Mainz, Zweigniederlassung Cham, in Cham, CH-170.9.000.983-5, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 21, Publ. 4913078).
mit Hauptsitz in:
Mainz (Bundesrepublik Deutschland).
Firma neu:
ilume Informatik AG, Mainz, Zweigniederlassung Cham.
Firma Hauptsitz neu:
ilume Informatik AG [bisher: Firma Hauptsitz: ilume Informatik GmbH].
Rechtsform Hauptsitz neu:
Aktiengesellschaft [bisher: Rechtsnatur Hauptsitz: Gesellschaft mit beschränkter Haftung].
Kapital Hauptsitz neu:
EUR 100'000.00.
Liberierung:
EUR 100'000.00 [bisher: Kapital Hauptsitz: EUR 80'000.
Liberierung:
EUR 80'000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agsten, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnopp, Bernhard, von Villmergen, in Hünenberg See, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3949756, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
qbic Systembauten GmbH, bisher in Küssnacht SZ, CH-130.4.008.709-0, Entwicklung, Realisierung und Verkauf von Systemhäusern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2003, S. 13, Publ. 922824).
Gründungsstatuten:
20.03.2003.
Statutenänderung:
27.04.2007.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg.
Zweck:
Entwicklung, Realisierung und Verkauf von Systemhäusern;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Waren an- und verkaufen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Daniel, von Aarau, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agsten, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Baggenstos, Thomas, von Steinhausen und Gersau, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00 (wie bisher);
Bisang, Walter, von Egolzwil, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Hüsler, Heinz, von Steinhausen, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00 (wie bisher);
Weiss, Bruno, von Zug, in Sins, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00 (wie bisher);
Müller, Benno, von Schüpfheim, in Greppen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00;
Wiss, Beat, von Zug und Oberrüti, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.00 [bisher: in Cham].