Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su CellForce GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
19.08.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Risch
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.008.709-0
IDI/IVA
CHE-110.048.316
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Schulung und Verkauf von Produkten im Gesundheitsbereich (basisches Wasser und Nahrungsergänzungen); vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- qbic Systembauten GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CellForce GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004698147, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CellForce GmbH, in Risch, CHE-110.048.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, S.0, Publ. 2321949). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, nachdem kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numero di pubblicazione: 2321949, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CellForce GmbH, in Risch, CHE-110.048.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Walter Josef, von Küssnacht SZ, in Wilderswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Werner, von Menznau, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 2080327, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
qbic Systembauten GmbH, in Hünenberg, CHE-110.048.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057117).
Statutenänderung:
24.03.2015.
Firma neu:
CellForce GmbH.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Rigiweg 9, 6343 Holzhäusern ZG.
Zweck neu:
Schulung und Verkauf von Produkten im Gesundheitsbereich (basisches Wasser und Nahrungsergänzungen);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Walter, von Egolzwil, in Küssnacht am Rigi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Werner, von Menznau, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Ulrich, Walter Josef, von Küssnacht SZ, in Wilderswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.