Informazioni su Hans Affolter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Affolter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5788012, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Käsereigenossenschaft Günsberg, in Günsberg, CH-255.5.000.081-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.1996, S. 1846).
Statutenänderung:
14.04.2009.
Domizil neu:
bei Stefan Emch, Balmbergstrasse 2, 4524 Günsberg.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag im Milchlokal oder mittels Brief oder Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.04.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sterki, Emil, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emch, Ernst, von Nennigkofen, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Affolter, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Josef, von Mümliswil-Ramiswil, in Kammersrohr, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strausak, René, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spycher, Ernst, von Köniz, in Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Paul, von Escholzmatt, in Balm bei Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Ulrich, von Nennigkofen, in Kammersrohr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygli, Andreas, von Eriswil, in Balm bei Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Hansueli, von Wiggiswil, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterki, Herbert, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzi, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 808476, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg, in Günsberg, Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmenthalervieh), Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.1989, S. 5192).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Ernst, von Köniz, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Josef, von Walterswil BE, in Günsberg, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöpfer, Hermann, von Escholzmatt, in Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].