Informazioni su Rolf Ackermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Ackermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102281, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
the-link GmbH, in Jegenstorf, CHE-115.966.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, S.0, Publ. 939109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ackermann, Jasmin, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiedler, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bliska, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3409903, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gesundheitszentrum AKuEA GmbH, in Jegenstorf, CHE-112.807.866, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, Publ. 4812406).
Firma neu:
Gesundheitszentrum AKuEA GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Bernstrasse 41, 3303 Jegenstorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ackermann-Moser, Jasmin, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 939109, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
the-link GmbH, in Jegenstorf, CH-036.4.048.555-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6309070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf-Lansley, Paula, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].