Alfred Steiner-Brun
residente a Schänis, da Schänis Mandati attuali: Steinerarch AG Persone correlate: Adelheid Steiner-Brun Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Steiner-Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Steiner-Brun"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Steiner-Brun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Steiner-Brun"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Steiner-Brun
Persone con il nome Alfred Steiner-Brun lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Alfred Steiner-Brun
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Steiner-Brun
Numero di pubblicazione: HR02-1004983477, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Schänis-Amden Genossenschaft, in Schänis, CHE-107.290.650, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strimer, Katina, von Scuol, in Filzbach (Glarus Nord), Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jöhl, Hans, von Amden, in Amden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kesseli, Pascal, von Gams, in Uznach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6146850, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Steinerarch AG, in Schänis, CH-320.3.069.197-3, Urteilen 3, 8718 Schänis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2011.
Zweck:
Führung eines Architekturbüros sowie die damit verbundenen Leistungen von Projektierungs- und Bauleitungsarbeiten im Auftragsverhältnis und als Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.04.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4136106, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Schänis-Amden, in Schänis, CH-320.5.002.800-1, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2006, S. 11, Publ. 3394966).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Schänis-Amden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Steiner, Wilhelm genannt Willi, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büsser, Willi, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gmür, Karl, von Amden, in Amden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Egli, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Steiner-Brun, Alfred, von Schänis, in Schänis, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweifel, Armin, von Schänis, in Rufi (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.