Yesil Opuz
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Opuz AG Persone correlate: Efendi Opuz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yesil Opuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yesil Opuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yesil Opuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yesil Opuz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yesil Opuz
Persone con il nome Yesil Opuz lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Yesil Opuz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yesil Opuz
Numero di pubblicazione: 4107421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Opuz AG, in Hochfelden, CHE-139.104.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opuz, Yesil, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3161761, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EFAL GmbH, in Adliswil, CHE-110.171.738, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 27, Publ. 5238346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opuz, Yesil, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opuz, Efendi, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 1642491, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Yesil AG, in Zürich, CHE-103.805.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 26, Publ. 2885432).
Statutenänderung:
25.06.2014.
Firma neu:
Swiss Promotion AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Suisse Promotion SA) (Svizzera Promozione SA).
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 79, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Werbe- und Geschenkartikeln sowie den Handel und die Produktion von Textilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 200.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilt, Beat, von Münchenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Ernst, von Uetikon am See, in Zürich, Revisionsstelle;
Güder, Songül, türkische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opuz, Yesil, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.