Informazioni su Beat Schilt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Schilt
Ultimi comunicati FUSC: Beat Schilt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005935596, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herbs Matter GmbH (Herbs Matter Sàrl) (Herbs Matter Sagl) (Herbs Matter Ltd liab Co), in Lenzburg, CHE-217.462.953, Zeughausstrasse 4, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von Pflegeprodukten und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Pflegeprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 04.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schilt, Alexander, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hunkeler, Rico, von Hergiswil bei Willisau, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schilt, Beat, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1642491, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Yesil AG, in Zürich, CHE-103.805.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 26, Publ. 2885432).
Statutenänderung:
25.06.2014.
Firma neu:
Swiss Promotion AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Suisse Promotion SA) (Svizzera Promozione SA).
Domizil neu:
Hagenholzstrasse 79, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Werbe- und Geschenkartikeln sowie den Handel und die Produktion von Textilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 200.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilt, Beat, von Münchenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Ernst, von Uetikon am See, in Zürich, Revisionsstelle;
Güder, Songül, türkische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opuz, Yesil, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EDV Beratungen und Installationen Beat Schilt, in Zürich, Uetlibergstrasse 80, 8045 Zürich, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
EDV-Beratungen und -Installationen;
Wartung von EDV-Anlagen, Personal Computern und Netzwerken;
Schulung im EDV-Bereich, Neue Medien.
Eingetragene Personen:
Schilt, Beat, von Münchenstein, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.