Yasar Özdemir
residente a Dübendorf, da Fällanden Mandati attuali: Islamische Stiftung ISK Persone correlate: Alas Omar Alas, Eyup Ayvaz, Enis Suljimani e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yasar Özdemir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yasar Özdemir"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yasar Özdemir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yasar Özdemir"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yasar Özdemir
Persone con il nome Yasar Özdemir lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Yasar Özdemir
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yasar Özdemir
Numero di pubblicazione: HR02-1005032996, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ayvaz, Eyup, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1143538, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Islamische Stiftung ISK, bisher in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.1992, S. 1539).
Gründungsurkunde:
18.06.1990.
Urkundenänderung:
22.07.2003.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Calandastrasse 11, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung der religiösen und daraus resultierenden ideellen Anliegen ausschliesslich der Moslems in der Schweiz, unabhängig von deren Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, sowie der materiellen Wohlfahrt der in der Schweiz niedergelassenen Moslems. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Dienstleistungen anbieten, namentlich Moscheen, Gemeinschaftszentren, Kinderkrippen etc. betreiben und Massnahmen unterstützen oder selbst ergreifen, um den Moslems in der Schweiz die Eingliederung in das Gastland zu erleichtern und zugleich ein den religiösen Vorschriften gemässes Alltagsleben zu führen. Zur Förderung des Zweckes kann die Stiftung auch ein geeignetes kaufmännisches Gewerbe betreiben, beziehungsweise die Betreibung eines Gewerbes für die Anliegen fördern, dessen Erlös gegebenenfalls der Stiftung zufallen muss. Die Stiftung darf Liegenschaften erwerben.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 2 bis 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetkin, Keramettin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caglar, Bekir, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.