Informazioni su Islamische Stiftung ISK
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Islamische Stiftung ISK
- Islamische Stiftung ISK ha sede a Zürich ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Islamische Stiftung ISK fondata il 29.06.1990 è composta da 6 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.06.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-101.752.215.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Alas Omar Alas,
Yasar Özdemir,
Eyup Ayvaz,
Enis Suljimani,
Abdullah Özdemir
i più recenti aventi diritto di firma
Alas Omar Alas,
Yasar Özdemir,
Eyup Ayvaz,
Enis Suljimani,
Abdullah Özdemir
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.1990
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.218-9
IDI/IVA
CHE-101.752.215
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der religiösen und daraus resultierenden ideellen Anliegen ausschliesslich der Moslems in der Schweiz, unabhängig von deren Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, sowie der materiellen Wohlfahrt der in der Schweiz niedergelassenen Moslems. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Dienstleistungen anbieten, namentlich Moscheen, Gemeinschaftszentren, Kinderkrippen etc. betreiben und Massnahmen unterstützen oder selbst ergreifen, um den Moslems in der Schweiz die Eingliederung in das Gastland zu erleichtern und zugleich ein den religiösen Vorschriften gemässes Alltagsleben zu führen. Zur Förderung des Zweckes kann die Stiftung auch ein geeignetes kaufmännisches Gewerbe betreiben, beziehungsweise die Betreibung eines Gewerbes für die Anliegen fördern, dessen Erlös gegebenenfalls der Stiftung zufallen muss. Die Stiftung darf Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SMART Audit AG | Wallisellen | 03.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BRISE Treuhand GmbH | Lachen | 03.05.2013 | 02.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Islamische Stiftung ISK
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045904, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005360991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BRISE Treuhand GmbH (CHE-101.274.925), in Lachen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SMART Audit AG (CHE-113.733.549), in Wallisellen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005360991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334642). [gestrichen: Gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 06.04.2020 wird als interimistischer Stiftungsrat bzw. Sachwalter mit Einzelunterschrift für die Islamische Stiftung ISK, in Zürich, RA Dr. Thomas Sprecher, von Pfäfers und Zürich, in Küsnacht (Korrespondenzadresse: Thomas Sprecher, Dr. iur. et phil., RA, LL.M., Partner, Niederer Kraft & Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich) eingesetzt und gemäss Erläuterung der BVS vom 22.04.2020 als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen.]. Gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 20. Oktober 2021 ist das Mandat von RA Dr. Thomas Sprecher als interimistisch eingesetzter Stiftungsrat beendet. Der Eintrag von RA Dr. Thomas Sprecher als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprecher, Dr. Thomas, von Zürich und Pfäfers, in Küsnacht (ZH), interimistischer Stiftungsrat, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005334642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032996).
Urkundenänderung:
07.09.2021. [Urkundenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kara, Nusret, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omar Alas, Alas, somalischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.