Ulrich Nyffenegger
residente a Spiez, da Wyssachen Mandati attuali: energie-cluster.ch, Minergie Persone correlate: Martin Bolliger, Peter Richner, Silvia Monika Gemperle e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Nyffenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Nyffenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Nyffenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Nyffenegger"
|
|
Ulrich Nyffenegger
residente a Worben, da Wyssachen Mandati attuali: Hand Baumaschinen AG Persone correlate: Andrea Cordula Hand, Lotte Hand-Gasser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Nyffenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Nyffenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Nyffenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Nyffenegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ulrich Nyffenegger
Persone con il nome Ulrich Nyffenegger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Associazioni religiose, politiche o secolari
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Ulrich Nyffenegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Nyffenegger
Numero di pubblicazione: HR02-1005739740, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Conwin GmbH, finora in Hünenberg, CHE-105.188.791, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 216 del 07.11.2013, Pubbl. 1168097).
Statuti modificati:
12.04.2023.
Nuova sede:
Mendrisio.
Nuovo recapito:
c/o Damiano Pellegrini, Via Luigi Piffaretti 25, 6853 Ligornetto.
Nuovo scopo:
La società ha come scopo quello di fornire consulenza gestionale, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti tecnici. La società può compiere tutte le attività, concludere contratti e concedere prestiti, che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano ad esso direttamente o indirettamente collegati. Inoltre, può costituire succursali in patria e all'estero e partecipare ad altre società o fondersi con esse. La società può acquistare, detenere e vendere proprietà.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci avvengono per lettera raccomandata.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[Les statuts dérogent à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales: pour les détails, voir les statuts.]. Secondo dichiarazione del 08.04.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Lo statuto deroga alla legge per le modalità di trasferimento delle quote sociali;
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Nyffenegger, Ulrich, da Wyssachen, in Mettmenstetten, gerente, socio, con firma individuale, con firma individuale, con 19 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pellegrini, Damiano Emilio Mario, da Onsernone, in Ligornetto (Mendrisio), socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: Pellegrini, Damiano, socio, con firma individuale, con una quota di CHF 1'000.00]. [Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004531982, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
energie-cluster.ch, in Bern, CHE-115.696.793, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier Aepli, Rudolf, von Möriken-Wildegg, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Glockengiesser, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Hagendorn (Cham), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karathanasis, Nikos, von Rheineck, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Arthur P., von Zäziwil, in Witterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Walter, von Oberhelfenschwil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menétrey, Daniel, von Champvent, in Belp, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Nyffenegger, Ulrich, von Wyssachen, in Hondrich (Spiez), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffner, Beatrice Dr, , von Basel, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer, André René Dr. , von Hüntwangen, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4080135, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Minergie, in Basel, CHE-302.224.463, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2017.
Zweck:
Der Verein bezweckt a) die Förderung der rationellen Energieanwendung und des Einsatzes erneuerbarer Energien als Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität und der Konkurrenzfähigkeit;
b) die Absenkung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energien auf ein umweltverträgliches Niveau, gemessen an den Anforderungen der Ressourcen und der Klimabeeinflussung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beiträge von Dritten, namentlich Bund und Kantone, Einnahmen aus der Markenbewirtschaftung, eigene Projekte und Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Tännler, Heinz, von Innertkirchen, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Hans-Rudolf, von Meinisberg, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Philipp, von Weggis, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Ulrich, von Wyssachen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Maximilian, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Dietrich, von Chur, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sprecher, Franz, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boschung, Serge, von Wünnewil-Flamatt, in Gibloux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eder, Joachim, von Fischingen, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gillmann, Jacques, von Köniz, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer Primavesi, Andreas, von Basel, in Basel, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.