Informazioni su Pierre Marcel Joseph Brülhart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Marcel Joseph Brülhart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005958068, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Thermoréseau - Porrentruy S.A., à Porrentruy, CHE-105.156.348, société anonyme (No. FOSC 88 du 07.05.2021, Publ. 1005174430).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meusy, Yves Etienne Marc, de Basse-Allaine, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boillat, François Xavier Joseph, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Beuret Siess, Rosalie, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicoulin, Didier Joseph Fernand, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Gerber, Chantal Véronique, de Langnau im Emmental, à Porrentruy, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hauser, Sébastien Jean Bernard, de Rüschlikon, à Delémont, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Lazzara, Stéphanie, de Basse-Vendline, à Courfaivre (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Theilkäs, Alain Marcel, de Stocken-Höfen, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005913445, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société Jurassienne d'Electricité SA, à Delémont, CHE-108.624.475, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771813).
Nouvelle raison sociale:
Société Jurassienne d'Electricité SA en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 12.12.2023, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eray, David Gilbert Hervé, de Les Bois, à Le Noirmont, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 1446275, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Thermoréseau - Porrentruy S.A., à Porrentruy, CHE-105.156.348, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2012, Publ. 6685024).
Modification des statuts:
31.03.2014.
Nouveau capital-actions:
CHF 8'370'000.00 [précédemment: CHF 4'850'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 8'370'000.00 [précédemment: CHF 4'850'000.00].
Nouvelles actions:
29'780 actions nominatives de CHF 250.00 et 3'700 actions au porteur de CHF 250.00. [précédemment: 15700 actions nominatives de CHF 250.00, 3700 actions au porteur de CHF 250.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces pour un montant de CHF 2'570'000.-- et par compensation de créance pour CHF 950'000.--;
en contrepartie de la créance, il est remis 3'800 actions nominatives de CHF 250.-- chacune, entièrement libérées.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans le JO de la RCJU et par lettre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hubleur, Marcel, de Alle, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Voirol, Gabriel Gaston Urbain, de Les Genevez JU, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux [précédemment: Voirol, Gabriel, vice-président avec signature collective à deux];
Boillat, François Xavier Joseph, de Le Bémont JU, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: Boillat, François-Xavier Joseph, membre sans droit de signature];
Brülhart, Pierre Marcel Joseph, de Les Enfers, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Pineau, Eric Bernard, de Flühli, à Porrentruy, membre, sans droit de signature.