Tina Meyer
residente a Ennetmoos, da Unterkulm Mandati attuali: Lungenliga Zentralschweiz Persone correlate: Margrit Rindlisbacher, Adrian Zurfluh, Priska Schilter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tina Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tina Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tina Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tina Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tina Meyer
Persone con il nome Tina Meyer lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Tina Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tina Meyer
Numero di pubblicazione: HR02-1005846626, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, in Luzern, CHE-114.399.200, Verein (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644337).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Betriebserträge;
Zusatzbeiträge der Trägerorganisationen und Zuwendungen Dritter. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge;
Betriebserträge;
Zuwendungen der Mitglieder und Zuwendungen Dritter.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Matthias, von Däniken, in Solothurn, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Benno, von Luzern, in Römerswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Josef, von Doppleschwand, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürzeler, Marc, von Gretzenbach, in Mumpf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kellenberger, Patrick, von Wolfhalden, in Oberkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Tina, von Unterkulm, in Ennetmoos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raffeiner, Armida, von Arlesheim, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin Radtke, Barbara Maria Christina, von Schwyz, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Peter, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tarreghetta, Reto Carlo, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willisegger, Jonas, von Reiden, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Alain Peter, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salzmann, Rachel, von Naters, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005534769, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Novizonte-Sozialwerk, in Emmen, CHE-108.292.315, Verein (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Tina, von Unterkulm, in Ennetmoos, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Roland, von Engelberg, in Buochs, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Boris, von Gersau, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Susanne, von Kölliken, in Sempach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005287651, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, in Luzern, CHE-114.399.200, Verein (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065238).
Domizil neu:
Seidenhofstrasse 13, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Petra, von Luzern, in Root, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moritz, Matthias, von Augst, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Tina, von Unterkulm, in Ennetmoos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.