Informazioni su Reto Carlo Tarreghetta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Carlo Tarreghetta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Pensionskassenverband (ASIP), in Zürich, CHE-262.195.020, Verein (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tarreghetta, Reto, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006037787, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Pensionskasse (LUPK), in Luzern, CHE-108.954.180, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tarreghetta, Reto, von Meilen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005846626, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, in Luzern, CHE-114.399.200, Verein (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644337).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Betriebserträge;
Zusatzbeiträge der Trägerorganisationen und Zuwendungen Dritter. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge;
Betriebserträge;
Zuwendungen der Mitglieder und Zuwendungen Dritter.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Matthias, von Däniken, in Solothurn, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Benno, von Luzern, in Römerswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Josef, von Doppleschwand, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürzeler, Marc, von Gretzenbach, in Mumpf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kellenberger, Patrick, von Wolfhalden, in Oberkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Tina, von Unterkulm, in Ennetmoos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raffeiner, Armida, von Arlesheim, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichlin Radtke, Barbara Maria Christina, von Schwyz, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Peter, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tarreghetta, Reto Carlo, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willisegger, Jonas, von Reiden, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogger, Alain Peter, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salzmann, Rachel, von Naters, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.