Jacqueline Laroche
residente a Genève, da Büren an der Aare Mandati attuali: Ideas For Biomedical Business Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Laroche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Laroche"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Laroche", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Laroche"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jacqueline Laroche
Persone con il nome Jacqueline Laroche lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Jacqueline Laroche
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jacqueline Laroche
Numero di pubblicazione: 6016844, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Ideas For Biomedical Business Sàrl, précédemment à Crassier, CH-660.0.816.002-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2010, p. 23, Publ. 5669058).
Statuts originaires:
19.04.2002.
Modification des statuts:
20.12.2010.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
c/o Jacqueline Laroche, Chemin de la forêt-Plane 63, Binii 329, 1965 Savièse.
Objet de l'entreprise:
toute activité se rapportant au domaine médical et biomédical;
commerce de matérial médical;
recherche, dépôt et exploitation de brevets;
conseils d'entreprises.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations:
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration des gérants du 15 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte (comme précédemment).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jaquillard, Claude, de Rougemont, à Crassier, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00;
Perrin Jaquillard, Françoise, de Rougemont, à Crassier, associée, gérante et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4889778, Ufficio del registro di commercio Vallese
RADI MEDICAL SYSTEMS SA, à Sion, CH-660.1.769.000-5, société anonyme (FOSC no 4 du 08.01.2008, p. 26, publ. 4275514).
Modification des statuts:
27.01.2009.
Nouvelle raison sociale:
RADI MEDICAL SYSTEMS SA en liquidation.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.-- [précédemment: 1'000 actions de CHF 100.--, nominatives, liées selon statuts]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.01.2009.
Adresse de liquidation:
Fiduciaire Wira Concept Sàrl, Av. de la Gare 19, 1950 Sion.
Personne et signature radiée:
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Genève, adm. vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Wira Concept Sàrl, à Sion (CH-626.4.011.754-8), liquidatrice, avec signature selon personnes inscrites au RC.
Numero di pubblicazione: 4275514, Ufficio del registro di commercio Vallese
RADI MEDICAL SYSTEMS SA, précédem. à Thônex, CH-660.1.769.000-5, activités et services scientifiques, techniques, marketing et commerciaux en relation avec la recherche, le développement, la production, le marketing, la commercialisation et la vente de dispositifs médicaux, société anonyme (FOSC du 19.06.2001, p. 4578).
Modification des statuts:
20.12.2007.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Avenue Pratifori 3, 1950 Sion.
But:
activités et services scientifiques, techniques, marketing et commerciaux en relation avec la recherche, le développement, la production, le marketing, la commercialisation et la vente de dispositifs médicaux, pris dans leur sens le plus large.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
1'000 actions de CHF 100.--, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires :
lettre recommandée [comme précédemment].
Inscription ou modification de personnes:
Engström, Thomas, de Suède, à Uppsala, SWE, adm. président, avec signature individuelle [comme précédemment];
Laroche, Jacqueline, de Büren an der Aare, à Genève, adm. vice-présidente, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Caillat, Monique, de Meyrin, à Genève, adm. secrétaire, avec signature collective à deux [comme précédemment];
'Unifid SA', à Genève, réviseur [comme précédemment].