Jean-Jacques Gunzinger
residente a Uetikon am See, da Welschenrohr-Gänsbrunnen e Orsières Mandati attuali: Gygax-Tegofil AG in Liquidation, Blanche Pierre Holding S.A. Persone correlate: René Peter Gygax, Paco Sébastien Gunzinger, Markus Kappeler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Jacques Gunzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Jacques Gunzinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Jacques Gunzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Jacques Gunzinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Jacques Gunzinger
Persone con il nome Jean-Jacques Gunzinger lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di abbigliamento
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di abbigliamento
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Jean-Jacques Gunzinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Jacques Gunzinger
Numero di pubblicazione: 5244024, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gygax-Tegofil AG, in Oftringen, CH-400.3.021.614-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 2, Publ. 3406978).
Firma neu:
Gygax-Tegofil AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o René P. Gygax, Oberdorfweg 4, 6260 Reiden. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Annemarie, von Walterswil SO, in Safenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Estermann, Bruno, von Hildisrieden, in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabi, Peter, von Niederbipp, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, René P., von Schwarzhäusern, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gunzinger, Jean-Jacques, von Welschenrohr, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4492962, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gygax Einheitsbekleidungs AG, bisher in Basel, CH-270.3.013.011-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2002, S. 5, Publ. 435116).
Statutenänderung:
15.04.2008.
Sitz neu:
Reiden.
Domizil neu:
Oberdorfweg 4, 6260 Reiden.
Zweck neu:
Design von, Handel mit und Produktion von Textilprodukten und Bekleidungsartikeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 152'759.76 und Passiven von CHF 34'558.49 der erloschenen Einzelfirma 'Gygax Einheitsbekleidungen', in Oftringen, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 08.02.2002 mit Bilanz per 01.01.2001 zum Preis von CHF 118'201.27, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 18'201.27 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunzinger, Jean-Jacques, von Welschenrohr, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, René, von Schwarzhäusern, in Reiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Sutter Kontroll AG, in Zürich (CH-020.3.004.470-9), Revisionsstelle [bisher: Sutter Kontroll AG, in Zürich].
Numero di pubblicazione: 4179022, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Wenger S.A., à Delémont, CH-670.3.000.632-3, Fabrication, achat, vente de couteaux ainsi que d'autres articles en métal et en matières naturelles ou synthétiques. Société anonyme (FOSC no 131 du 10.07.2006, p. 10, publ. 3456964).
Personne et signature radiée:
Gunzinger, Jean-Jacques, de Welschenrohr, à Uetikon am See, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Schaller, Gérald, de Rebeuvelier, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux.