Informazioni su René Peter Gygax
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Peter Gygax
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3893121, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gygax Einheitsbekleidungs AG, in Reiden, CHE-109.539.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, Publ. 4962122).
Firma neu:
Gygax Einheitsbekleidungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.].
Liquidationsadresse:
c/o René Peter Gygax, Oberdorfweg 4, 6260 Reiden. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, René Peter, von Schwarzhäusern, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Gygax, René, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4492962, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gygax Einheitsbekleidungs AG, bisher in Basel, CH-270.3.013.011-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2002, S. 5, Publ. 435116).
Statutenänderung:
15.04.2008.
Sitz neu:
Reiden.
Domizil neu:
Oberdorfweg 4, 6260 Reiden.
Zweck neu:
Design von, Handel mit und Produktion von Textilprodukten und Bekleidungsartikeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 152'759.76 und Passiven von CHF 34'558.49 der erloschenen Einzelfirma 'Gygax Einheitsbekleidungen', in Oftringen, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 08.02.2002 mit Bilanz per 01.01.2001 zum Preis von CHF 118'201.27, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 18'201.27 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunzinger, Jean-Jacques, von Welschenrohr, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, René, von Schwarzhäusern, in Reiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Sutter Kontroll AG, in Zürich (CH-020.3.004.470-9), Revisionsstelle [bisher: Sutter Kontroll AG, in Zürich].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gygax Einheitsbekleidungs AG, in Basel, Barfüsserplatz 3, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.02.2002.
Zweck:
Design, Handel und Produktion von Textilprodukten und Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von CHF 152'759.76 und Passiven von CHF 34'558.49 der erloschenen Einzelfirma 'Gygax Einheitsbekleidungen', in Oftringen, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 08.02.2002 mit Bilanz per 01.01.2001 zum Preis von CHF 118'201.27, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 18'201.27 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe, sofern alle Adressen bekannt sind, sonst SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gygax, René, von Schwarzhäusern, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gunzinger, Jean-Jacques, von Welschenrohr, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter Kontroll AG, in Zürich, Revisionsstelle.