Andreas Brunnschweiler
residente a Thal, da Hauptwil Mandati attuali: BrainCom GmbH Persone correlate: Ulrike Brunnschweiler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
|
|
Andreas Brunnschweiler
residente a Zug, da Hauptwil-Gottshaus Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft W'Alter, Kunsteisbahn Zug AG Persone correlate: Patrick Leemann, Paula Gisler, Patrizia Thür e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
|
|
Andreas Brunnschweiler
residente a Egnach, da Hauptwil-Gottshaus Mandati attuali: isTest GmbH Persone correlate: Maria Widrig, Jürg Widrig Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Brunnschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Brunnschweiler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Brunnschweiler
Persone con il nome Andreas Brunnschweiler lavorano in questi rami economici
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Fornitura di servizi informatici
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Andreas Brunnschweiler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Brunnschweiler
Numero di pubblicazione: HR02-1005134483, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wohnbaugenossenschaft W'Alter, in Zug, CHE-381.778.607, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, S.0, Publ. 1718769).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Domizil neu:
c/o Patrizia Thür, Widenstrasse 24, 6317 Oberwil b. Zug. Mit Erklärung vom 25.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumr Martinoni, Dana, von Zug, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof Zanaty, Sylviane, von Iffwil, in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaria Biaggini SA (CHE-102.083.339), in Melide, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger Riwar, Susanne, von Mühlau, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisler, Paula, von Spiringen, in Zug, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thür, Patrizia, von Wil (SG), in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler, Andreas, von Hauptwil-Gottshaus, in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Denise, von Rebstein, in Cham, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004908552, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
isTest GmbH, in Romanshorn, CHE-328.644.996, Badstrasse 44, 8590 Romanshorn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und den Betrieb von Onlineprüfungssoftware. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 05.06.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Widrig, Jürg, von Bad Ragaz, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brunnschweiler, Andreas, von Hauptwil-Gottshaus, in Egnach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.