Birgitta Bischoff
residente a Salvan, da Montreux Mandati attuali: Quoidonc Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Birgitta Bischoff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Birgitta Bischoff"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Birgitta Bischoff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Birgitta Bischoff"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Birgitta Bischoff
Persone con il nome Birgitta Bischoff lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Birgitta Bischoff
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Birgitta Bischoff
Numero di pubblicazione: 6201356, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Quoidonc Sàrl, précédemment à Corseaux, CH-550.1.051.556-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 85 du 05.05.2009, p. 23, Publ. 5004540).
Statuts originaires:
03.09.2007.
Modification des statuts:
20.05.2011.
Nouveau siège:
Salvan.
Nouvelle adresse:
Chemin du Bougnon 24, 1922 Salvan.
Nouveau but:
conseil en management, formation d'adultes et traduction de textes de tous genres (cf statuts pour but complet). Statuts modifiés sur un point non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Bischoff, Birgitta, de Montreux, à Salvan, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Corseaux].
Numero di pubblicazione: 1201858, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse Post, in Bern, Obligatorische und weitergehende berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin usw., Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2001, S. 10093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischoff, Birgitta, von Montreux, in Vevey, Vizepräsidentin und Arbeitnehmervertreterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Edgar, von Biberist und Riniken, in Feldbrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Alfred, von Steffisburg und Münsingen, in Steffisburg, Vizepräsident und Arbeitnehmervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Erlach, Jean-Jacques, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griessen, Arlette, von St. Stephan, in Einigen (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Andres, von Trub, in Rümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Gerhard, von Lauperswil, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Kurt, von Ueberstorf, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse Post (Caisse de pensions Poste) (Cassa pensioni Posta), in B e r n , Viktoriastrasse 72, 3030 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.03.2001.
Zweck:
Obligatorische und weitergehende berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie mit dem Einverständnis des Stiftungsrates für der Stifterin nahestehende Arbeitgeber sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Die versicherten Leistungen werden reglementarisch festgehalten;
sie erfült die Anforderungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) und seiner Ausführungsbestimmungen und erbringt sämtliche zu Vorsorgezwecken gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen und kann dabei über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen hinausgehen.
Aufsichtsbehörde:
Bundesamt für Sozialversicherung.
Organisation:
Stiftungsrat, Anlageausschuss, Kontrollstelle, externer anerkannter Experte für berufliche Vorsorge und Geschäftsstelle.
Eingetragene Personen:
Schmutz, Fritz, von Vechigen, in Worb, Präsident und Arbeitgebervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Birgitta, von Montreux, in Vevey, Vizepräsidentin und Arbeitnehmervertreterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Jürg, von Gurbrü, in Wichtrach, Mitglied und Arbeitgebervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Walter, von Pfäfers, in Hondrich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Urs, von Wenslingen, in Fräschels, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fantino, Luigi, von Emmen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.