Richard Bhend
residente a Zürich, da Beatenberg Mandati attuali: Bhend & Bhend GmbH, Rudolf Steiner Verlag AG Persone correlate: Vanessa Mélanie Andschana Bhend Neuhäuser, Johannes Onneken, Eva Maria Fahrni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bhend", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bhend"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bhend", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bhend"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard Bhend
Persone con il nome Richard Bhend lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Richard Bhend
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard Bhend
Numero di pubblicazione: HR02-1004732283, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verlag BBB Edition Moderne AG, in Zürich, CHE-106.772.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2002, S.19, Publ. 704688).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft verlegt Bücher und andere Medienprodukte. Sie verkauft und vertreibt ihre Verlagserzeugnisse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowiealle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 31.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Bücher und Verlagsprodukte gemäss Inventarliste vom 8.11.1988 zum Preise von CHF 120'000.--, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bortlik, Wolfgang Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, David Philipp, von Zeihen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden und Partner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Claudio Severin, von Domleschg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marti, Julia Laurence, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004701081, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Buchhandlung Nievergelt GmbH, in Zürich, CHE-398.366.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Numero di pubblicazione: 4260153, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3362963).
Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zocher, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Jeanne, von Bassersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Myriam, von Kreuzlingen, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.