Informazioni su Claudio Severin Barandun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudio Severin Barandun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898416, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verlag BBB Edition Moderne AG, in Zürich, CHE-106.772.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barandun, Claudio Severin, von Domleschg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Julia Laurence, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005409078, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
mobiletouch ag, bisher in Glattfelden, CHE-101.747.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233291).
Statutenänderung:
20.01.2022.
Firma neu:
mobilezone reload ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(mobilezone reload ltd) (mobilezone reload sa).
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Erlenstrasse 4A, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Claudio, von Domleschg, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004732283, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verlag BBB Edition Moderne AG, in Zürich, CHE-106.772.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2002, S.19, Publ. 704688).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft verlegt Bücher und andere Medienprodukte. Sie verkauft und vertreibt ihre Verlagserzeugnisse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowiealle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 31.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Bücher und Verlagsprodukte gemäss Inventarliste vom 8.11.1988 zum Preise von CHF 120'000.--, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bortlik, Wolfgang Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, David Philipp, von Zeihen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden und Partner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Claudio Severin, von Domleschg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marti, Julia Laurence, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.