Kerstin Anich
residente a Stetten AG, da Germania Mandati attuali: Schlicht IT AG Persone correlate: Michael Schlicht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kerstin Anich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kerstin Anich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kerstin Anich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kerstin Anich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kerstin Anich
Persone con il nome Kerstin Anich lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Kerstin Anich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kerstin Anich
Numero di pubblicazione: 1397177, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schlicht IT AG, in Stetten AG, CHE-169.372.096, Längenenstrasse 18, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Installationen von IT-Produkten und Sicherheitskonzepten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schlicht IT, in Stetten AG (CHE-249.723.276), gemäss Vertrag vom 27.02.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 154'400.43 und Passiven von CHF 48'694.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'706.23 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder, sofern das Gesetz bnicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anich, Kerstin, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6416888, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oeschger Brandschutz AG, in Steinhausen, CH-170.3.027.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, S. 0, Publ. 6146632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anich, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Niederrohrdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rea, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Büron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6146632, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Oeschger Brandschutz AG, in Steinhausen, CH-170.3.027.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 21, Publ. 5994850).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeschger, Melanie, von Mettauertal, in Steinhausen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anich, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Niederrohrdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Sabrina, von Emmen, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rea, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Büron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.