Michael Otmar Aebisegger
residente a Steinach, da Appenzell Mandati attuali: see energie ag, Wohnbaugenossenschaft St. Gallen e di più Persone correlate: Martin Frei, Finn Malte Orthmann, Otto Hädinger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Otmar Aebisegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Otmar Aebisegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Otmar Aebisegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Otmar Aebisegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Otmar Aebisegger
Persone con il nome Michael Otmar Aebisegger lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Produzione e fornitura di energia elettrica
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Michael Otmar Aebisegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Otmar Aebisegger
Numero di pubblicazione: HR02-1005502964, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
see energie ag, in Steinach, CHE-492.088.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431537).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Roland, von Birwinken, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebisegger, Michael Otmar, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004863836, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, in St. Gallen, CHE-101.400.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebisegger, Michael, von Appenzell, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bader, Sandra, von Basel, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bucci, Claudia, von Füllinsdorf, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 2836709, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-103.427.855, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1528799).
Statutenänderung:
05.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osterwalder, Ivo, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebisegger, Michael Otmar, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].