Informazioni su Roland Etter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Etter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005502964, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
see energie ag, in Steinach, CHE-492.088.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431537).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Roland, von Birwinken, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebisegger, Michael Otmar, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005149096, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
see energie ag, in Steinach, CHE-492.088.660, Schulstrasse 6, 9323 Steinach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung sowie den Betrieb von Energieanlagen und Leitungsnetzen für die Wärme/Kälte-Versorgung in der Bodenseeregion. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hädinger, Otto Josef, von Steinach, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Roland, von Birwinken, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Martin, von Herdern, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orthmann, Finn Malte, von Steinach, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Eximco AG, Sitz [bisher: Z u g ], Handel mit Agrarprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.1998, S. 7489).
Statutenänderung:
21. 01.1999.
Sitz Neu:
S t e i n h a u s e n.
Domizil Neu:
c/o Roland Etter, Industriestrasse 3, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen Neu:
Etter, Roland, Heimat Birwinken, Langrickenbach, in Steinhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Villiger, Albert, Heimat Auw, in Hünenberg, Mitglied mit Einzelunterschrift].