Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su ZUTEC AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.11.2010
Cancellazione dal registro delle imprese
14.01.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stansstad
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.035.072-2
IDI/IVA
CHE-116.160.963
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwurf, Herstellung, Installation und Inbetriebnahme von Industrieanlagen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ZUTEC AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ZUTEC AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005073568, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ZUTEC AG in Liquidation, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481217). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004481217, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684669).
Firma neu:
ZUTEC AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o DUAL Management GmbH, Landweg1, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DUAL Management GmbH (CHE-278.229.363), in Hergiswil (NW), Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1684669, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051923).
Domizil neu:
Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amirpour, Hooman, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Fraefel, Peter, von Uzwil, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Nussbaumer, Patrizia Maria, von Wallisellen, in Laupersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.