Informazioni su worknet ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu worknet ag
- worknet ag ha sede a Basel ed è attiva. Essa opera nel ramo «Intermediazione lavoratori temporanei».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.08.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-112.275.780.
- Metropole Search Partners (Switzerland) GmbH, PANAMY Martin Schgaguler sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.03.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.013.538-4
IDI/IVA
CHE-112.275.780
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Personalverleih, die private Arbeitsvermittlung sowie die Unternehmensberatung. Sie kann durch Beschlüsse des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RST Treuhand AG | Basel | 10.08.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lampert Treuhand AG | Basel | 14.11.2014 | 09.08.2023 | |
DATO-Treuhand AG | Basel | 28.05.2008 | 18.03.2009 | |
Treuhand Bröchin | Ettingen | 22.03.2005 | 27.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WorkNet AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: worknet ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813876, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
worknet ag, in Basel, CHE-112.275.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert Treuhand AG (CHE-113.002.546), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RST Treuhand AG (CHE-105.969.050), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005282908, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
worknet ag, in Basel, CHE-112.275.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1822737).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hattemer, Sandro Michel, von Solothurn, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach].
Numero di pubblicazione: 1822737, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
worknet ag, in Basel, CHE-112.275.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481890).
Domizil neu:
Kanonengasse 30, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG (CH-270.3.002.463-6), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manco, Daniele, von Zeiningen, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hattemer, Sandro Michel, von Solothurn, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manco, Antonella, von Zeiningen, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert Treuhand AG (CHE-113.002.546), in Basel, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.