Informazioni su Wohngenossenschaft Metzgersmatten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohngenossenschaft Metzgersmatten
- Wohngenossenschaft Metzgersmatten da Allschwil opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 25.09.1963.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.09.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Wohngenossenschaft Metzgersmatten è iscritta con l’IDI CHE-107.880.449.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Alain Florian Graf,
Simone Businger,
Dr. Claude Marc Moirandat,
Ivo Wüest,
René Meier
i più recenti aventi diritto di firma
Alain Florian Graf,
Simone Businger,
Dr. Claude Marc Moirandat,
Ivo Wüest,
René Meier
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.09.1963
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.5.914.317-7
IDI/IVA
CHE-107.880.449
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beschaffung gesunder und preiswerter Wohnungen für die Mitglieder.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 25.07.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WG-Treuhand AG | Basel | 31.12.2008 | 24.07.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohngenossenschaft Metzgersmatten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004725598, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Metzgersmatten, in Allschwil, CHE-107.880.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Alain Florian, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2971381, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Metzgersmatten, in Allschwil, CHE-107.880.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Nicole, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schraner, Marco, von Mettauertal, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WG-Treuhand AG , in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Simone, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1645971, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Metzgersmatten, in Allschwil, CHE-107.880.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1339303).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moirandat, Claude, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.